Hanes ariannol FOUNDATION OF LIGHT
Rhif yr elusen: 1089333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75m | £4.37m | £3.78m | £4.39m | £4.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.78m | £4.24m | £4.10m | £4.93m | £4.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £574.61k | £902.78k | £1.21m | £61.70k | £175.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £240.00k | £201.63k | £68.42k | £116.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £195.88k | £812.61k | £499.24k | £283.83k | £98.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £626.54k | £476.12k | £388.02k | £1.10m | £1.31m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.59m | £2.71m | £2.69m | £3.00m | £2.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.89k | £0 | £0 | £0 | £37.27k | |
|
Incwm - Arall | £337.57k | £380.81k | £201.63k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.11m | £3.64m | £3.56m | £3.94m | £3.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £665.37k | £598.58k | £541.01k | £809.67k | £785.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.58k | £0 | £25.05k | £21.83k | £26.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £179.91k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.