Hanes ariannol THE HOPE FOUNDATION FOR CANCER RESEARCH
Rhif yr elusen: 1091480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £633.63k | £1.11m | £453.39k | £338.51k | £540.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.74k | £543.43k | £344.99k | £1.01m | £670.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £404.86k | £1.08m | N/A | N/A | £474.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.80k | £2.38k | N/A | N/A | £50.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.21k | £27.87k | N/A | N/A | £15.63k | |
|
Incwm - Arall | £100.76k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.13k | £23.18k | N/A | N/A | £42.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35k | £240.00k | N/A | N/A | £350.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257.40k | £303.44k | N/A | N/A | £320.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.20k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.35k | £0 | N/A | N/A | £350.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.88k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.