THE WHITWORTH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust raises funds to support residents of Whitworth House, a hostel for homeless and vulnerable young women aged 16-25. It also raises money to help vulnerable and homeless women in Cambridge more generally, including women of any stage of life, with children or without, and offers assistance and support to women in finding and securing affordable accommodation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF WHITWORTH HOUSE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Anne Juhl | Cadeirydd | 04 February 2021 |
|
|||||
Catherine Mary Horsewood-Groom | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Rev Sarah Atkins | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Mary Ward | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|||||
Richard Cragg | Ymddiriedolwr | 14 July 2018 |
|
|
||||
Jo Wibberley | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
David Whitworth | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.66k | £4.70k | £2.87k | £4.42k | £3.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.46k | £9.29k | £7.49k | £8.18k | £1.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Awst 2024 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 06 Chwefror 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MAR 2002 AS AMENDED ON 19 MAR 2003 AS AMENDED ON 20 MAR 2006 AS AMENDED ON 06 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF POVERTY; MORE PARTICULARLY AMONGST WOMEN NORMALLY RESIDENT IN THE CITY AND COUNTY OF CAMBRIDGE; (1) NEEDING SUPPORTED RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR YOUNG WOMEN SUCH AS THAT PROVIDED BY WHITWORTH HOUSE: (2) NEEDING OTHER ASSISTANCE AND SUPPORT IN FINDING AND SECURING SECURE AND AFFORDABLE ACCOMMODATION.
Maes buddion
CAMBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 HERTFORD STREET
CAMBRIDGE
CB4 3AE
- Ffôn:
- 01223748872
- E-bost:
- whitworthtrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window