Hanes ariannol RETAIL TRUST
Rhif yr elusen: 1090136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.96m | £8.99m | £8.51m | £9.68m | £12.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.52m | £8.76m | £7.99m | £8.67m | £10.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.76m | £744.66k | £223.97k | £892.89k | £3.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.77m | £7.17m | £1.77m | £2.77m | £2.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.28m | £1.07m | £6.34m | £5.88m | £7.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.15m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.17k | £0 | £0 | £32.07k | £81.58k | |
|
Incwm - Arall | £150.15k | £118 | £176.22k | £115.81k | £77.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £244.51k | £7.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.65m | £1.56m | £3.39m | £3.50m | £9.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.86m | £1.87m | £798.10k | £921.22k | £1.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.34m | £38.08k | £0 | £186.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £114.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £16.11k | £0 | £15.64k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.33m | £3.81m | £4.25m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.