Hanes ariannol WAKEFIELD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1088415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.17m | £20.46m | £20.52m | £22.60m | £24.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.35m | £21.00m | £20.63m | £22.03m | £25.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £490.55k | £304.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.24k | £248.33k | £502.12k | £1.44m | £310.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £263.35k | £238.29k | £152.80k | £283.96k | £531.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.58m | £19.25m | £19.82m | £20.80m | £23.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £950.00k | £204.44k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.66k | £38.59k | £47.50k | £75.15k | £232.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £683.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £17.00k | £125.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.33m | £20.98m | £20.60m | £21.95m | £25.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.39k | £15.64k | £28.51k | £74.46k | £30.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.48k | £35.77k | £27.14k | £23.59k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £48.28k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.