ymddiriedolwyr WAKEFIELD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1088415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Shevill | Cadeirydd | 20 October 2021 |
|
|
||||||||
Joanne Anderson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||||||
Jonathan Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|||||||||
Kathryn Morgan | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||||||
Dr Sharif Khan | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|||||||||
Frances Galbraith | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||||||
Samuel Butterworth | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||||||
Caroline Harrison | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||
Ian Alistair McKinlay | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||||||
Jonathan David Jeffries | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|||||||||
Penelope Jane Plumpton | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|||||||||
SIMON CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.