THE ART ROOM (OXFORD)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Art Room (Oxford) offers art as therapy to children and young people aged 5 to 16 who experience learning, behavioural, and other difficulties,as an addition to their daily school experience. The activities aim to raise children's self-esteem, self-confidence and independence, help modify behaviour which threatens their education and offer positive support in their overall development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 June 2019
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,540 o 1 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Ealing
- Islington
- Kensington And Chelsea
- Swydd Rydychen
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1040756 PLACE2BE
- 04 Hydref 2001: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/08/2017 | 31/03/2018 | 04/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £924.53k | £970.21k | £794.91k | £922.00k | £497.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £968.25k | £1.02m | £1.06m | £543.00k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £23.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £651.94k | £805.20k | £675.57k | £830.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.70k | £2.98k | £1.37k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £173.89k | £159.45k | £114.60k | £90.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.58k | £0 | £2.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.36k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £857.99k | £948.88k | £1.02m | £535.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £66.74k | £38.49k | £8.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.94k | £4.65k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2019 | 13 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2019 | 13 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 07 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | 07 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 02 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | 02 Chwefror 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/08/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/06/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF ART-THERAPY IN A HIGHLY SUPPORTIVE ENVIRONMENT, FOR CHILDREN EXPERIENCING LEARNING, BEHAVIOURAL, AND OTHER DIFFICULTIES, AS AN ADDITION TO THEIR DAILY SCHOOL EXPERIENCE . THE CHARITY'S ACTIVITIES ARE DESIGNED TO: RAISE CHILDREN'S SELF ESTEEM, SELF-CONFIDENCE AND INDEPENDENCE. HELP CHILDREN MODIFY THE BEHAVIOUR WHICH THREATENS THEIR EDUCATION. OFFER POSITIVE SUPPORT IN A CHILD'S OVERALL DEVELOPMENT, AND ENHANCE THE DEVELOPMENT OF LIFE SKILLS. REDUCE THE LIKELIHOOD OF EXCLUSION FROM SCHOOL. ENABLE CHILDREN TO FULLY ENGAGE IN THEIR SCHOOL. REDUCE THE LIKELIHOOD OF EXCLUSION FROM SCHOOL. ENABLE CHILDREN TO FULLY ENGAGE IN THEIR SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window