THE VAIL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1089579
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charities objects are to maintain, support or contribute towards such one or more exclusively charitable purposes or charitable companies, institutions, associations, trusts or societies in the United Kingdom or elsewhere in the world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £98,288
Cyfanswm gwariant: £4,066,968

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1099682 PRISM THE GIFT FUND
  • 18 Tachwedd 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1105998 KKL CHARITY ACCOUNTS
  • 30 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
  • 18 Tachwedd 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £631.08k £304.29k £469.33k £87.12k £98.29k
Cyfanswm gwariant £1.20m £1.35m £1.08m £521.98k £4.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £510.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £121.08k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.14m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £56.71k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £16.99k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.12m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £56.71k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Chwefror 2022 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 18 Chwefror 2022 18 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 29 Mehefin 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2018 10 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2018 10 Gorffennaf 2019 Ar amser