Hanes ariannol HOMELESS LINK
Rhif yr elusen: 1089173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.10m | £9.22m | £21.79m | £11.47m | £8.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.86m | £9.05m | £21.65m | £11.87m | £9.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £508.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.26m | £2.48m | £10.63m | £1.57m | £1.75m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £227.73k | £322.24k | £315.28k | £383.80k | £288.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.84m | £8.81m | £21.47m | £11.07m | £8.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.68k | £19.71k | £0 | £13.30k | £150 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £64.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.84m | £9.03m | £21.62m | £11.85m | £9.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.17k | £13.17k | £26.63k | £25.33k | £12.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.44k | £33.94k | £46.81k | £58.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.54m | £15.34m | £4.25m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.