CROSSPOOL COMMUNITY PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ofsted registered provider of sessional day-care providing lunch time club for children aged 2 and 4. Operating Monday-Friday during school term time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £111,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Turner | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Amy Anson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
kimberley wellbank | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
michelle vesey | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Richard Bradley Hulley | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Yisha Jackson | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Stevie Louise Hanson | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|
||||
Ruth Blanche Brindle | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Nea Maycock | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.58k | £115.36k | £119.16k | £123.64k | £112.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.60k | £102.04k | £107.01k | £93.59k | £116.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £111.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 12 Hydref 2020 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 12 Hydref 2020 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/06/2000 AS AMENDED ON 02/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lydgate Infant School
Lydgate Lane
Sheffield
S10 5FQ
- Ffôn:
- 07432658057
- E-bost:
- ccpre1@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window