THE KERRY HILL FLOCK BOOK SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of the Kerry Hill Sheep breed
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Kewley | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Rebecca Elaine Wilkin | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|||||
James Edward Wallace McClintock | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Andrew James Fisher | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
TIMOTHY ANDREW WARD | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|||||
Gareth David Huw Richards | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Willan | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Christopher Adamson | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|||||
Sion Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Helen Elisabeth Macleod | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Alan Edgar Symonds | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
GWILYM PUGH | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
KATIE ROSE ESLER | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
JOHN OWENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JIM ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA BARNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.72k | £35.03k | £38.67k | £42.35k | £44.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.14k | £17.84k | £24.17k | £23.73k | £39.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 08 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Medi 2023 | 107 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 NOVEMBER 1972 AS AMENDED ON 16 NOVEMBER 2002 as amended on 12 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP THE BREED OF SHEEP KNOWN AS THE KERRY HILL BREED, TO MAINTAIN THE PURITY AND TO ENCOURAGE THE IMPROVEMENT AND EXPANSION OF THE BREED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 The Stables
Stapleton Grange
ANNAN
DG12 6RG
- Ffôn:
- 01461 701045
- E-bost:
- admin@kerryhillsheepsociety.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window