Hanes ariannol NUMBER 8
Rhif yr elusen: 1089301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £591.40k | £332.76k | £281.05k | £450.85k | £554.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.91k | £373.10k | £330.15k | £483.33k | £557.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £86.27k | £94.82k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.42k | N/A | N/A | N/A | £18.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.72k | N/A | N/A | N/A | £33.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.87k | N/A | N/A | N/A | £491.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39k | N/A | N/A | N/A | £10.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £517.35k | N/A | N/A | N/A | £542.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.56k | N/A | N/A | N/A | £14.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.72k | N/A | N/A | N/A | £1.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.