ymddiriedolwyr NUMBER 8
Rhif yr elusen: 1089301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Peebles | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Mark Kingsley Ward | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Christine Tooth | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Michael Anthony Rowley | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Mary Pawsey | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Sheila Margaret Booth | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES HODGES | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
|||||
Keith Edward Goddard | Ymddiriedolwr | 17 August 2001 |
|
|
||||
CATHERINE CECILIA WALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH ISOBEL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE PATRICIA DANIELS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.