FRIENDS OF ST JAMES'S CHURCH LOUTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
various to fulfil objectives of charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 20 Awst 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDERICK WILLIAM WOOD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Angus | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Susan Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Michael Croft Rev. | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Keith Dally | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jane Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Carole Eleanor Romaine | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
PHILIP GEORGE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
June Barber | Ymddiriedolwr | 01 February 2010 |
|
|
||||
MRS PAT NEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY ANN ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY STEWART HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM GEORGE NEAL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.05k | £28.83k | £41.77k | £14.30k | £19.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.83k | £18.13k | £30.42k | £51.89k | £10.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 JUNE 1998 AS AMENDED 23 MAY 2002 as amended on 23 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, PROTECT, ENHANCE AND IMPROVE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE FABRIC OF ST JAMES'S PARISH CHURCH LOUTH LINCOLNSHIRE INCLUDING ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, STAINED GLASS, CHATTELS AND CHURCHYARD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Waynflete House
139 Eastgate
LOUTH
Lincolnshire
LN11 9QQ
- Ffôn:
- 01507610143
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window