Hanes ariannol HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1089490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.17m | £12.15m | £8.70m | £16.07m | £11.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.83m | £10.28m | £10.04m | £13.48m | £13.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £779.21k | £1.19m | £487.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.67m | £10.35m | £8.15m | £14.22m | £10.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.65k | £13.18k | £12.52k | £14.60k | £362.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.68m | £523.68k | £1.81m | £568.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.81k | £1.46k | £1.14k | £22.26k | £39.00k | |
|
Incwm - Arall | £14.84k | £102.09k | £17.15k | £8.27k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £603.98k | £89.69k | £635.87k | £335.94k | £391.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.64m | £8.14m | £7.68m | £10.89m | £10.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.19m | £2.13m | £2.36m | £2.60m | £2.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.33k | £59.58k | £55.77k | £69.13k | £93.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.01m | £1.14m | £865.54k | £1.18m | £1.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.