PRO-CONTACT EXPERT SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pro-Contact works with children and parents in separated families. Services include court assessments, therapy, supervised direct and indirect contact, assisted contact, parenting programmes and mediation/negotiation around issues of contact and residence. Pro-Contact works to improve the lives of children in NW England and beyond by reducing conflict and supporting relationships.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- PRO-CONTACT (Enw gwaith)
- GREATER MANCHESTER CHILDREN'S SUPERVISED CONTACT AND ASSESSMENT CENTRE (Enw blaenorol)
- THE GREATER MANCHESTER SUPERVISED CHILDRENS CONTACT CENTRE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £347.10k | £461.61k | £559.48k | £325.77k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.12k | £415.63k | £561.67k | £358.61k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £863 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £557.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £557.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 22 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | 01 Medi 2015 | 398 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 16 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 17 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 13 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 17 Ionawr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JANUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14/2/02, 12/11/03, AND 14/09/09. CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 27/11/03 AND 14/09/09 AND 24/09/09
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED TO CHILDREN BY THE BREAKDOWN OF FAMILY RELATIONSHIPS AND TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF SUCH CHILDREN WHO ARE (PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY) LIVING IN THE GREATER MANCHESTER AREA BY: (A) THE PROVISION OF A RANGE OF INTERVENTIONS AND ASSESSMENTS ON BEHALF OF FAMILIES IN COURT PROCEEDINGS OR IN THE COMMUNITY, AND OTHER PROFESSIONAL AGENDAS; AND (B) THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND OTHER SUPPORT FOR PROFESSIONAL AND VOLUNTARY WORKERS AND OTHERS INVOLVED IN FAMILY INTERVENTION AND ASSESSMENT; AND (C) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF SUPERVISED CONTACT FACILITIES WHERE CHILDREN CAN MEET ONE OR BOTH PARENTS AND/OR OTHER ESTRANGED FAMILY MEMBERS IN A COMFORTABLE SAFE ENVIRONMENT.
Maes buddion
GREATER MANCHESTER
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window