OPERATION SMILE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operation Smile is an international volunteer based medical services charity providing free reconstructive surgery and aftercare to children and young adults around the world, primarily for cleft lips and/or palates. In the UK, we raise funds to treat facial deformities, recruit and supply medical volunteers, help train local medical teams/build infrastructure & public raise awareness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£7,148,759
Roddion a chymynroddion | £6.94m | |
Weithgareddau elusennol | £159.53k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £49.43k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,807,674
Codi arian | £3.73m | |
Weithgareddau elusennol | £4.07m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.73m | |
Gwariant elusennol | £4.07m |
Pobl

31 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Bolifia
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Ghana
- India
- Madagasgar
- Malawi
- Moroco
- Mosambic
- Periw
- Philipinas
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jaques | Cadeirydd | 26 September 2024 |
|
|
||||
Ingrid Natalie Cope | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Patrick Anthony R Aylmer | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Michelle Futter | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Judy Kathambi Nyaga | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Saqib Alam | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Diana Elizabeth Dalton | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Christopher John Pinnington | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
Dr William Preston Magee | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
|
||||
MR PHIL MCDONALD | Ymddiriedolwr | 05 November 2001 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77m | £6.17m | £6.72m | £7.47m | £7.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.28m | £5.30m | £5.90m | £7.82m | £7.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.11k | £5.55k | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.64m | £3.95m | £6.59m | £7.29m | £6.94m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.99k | £109.82k | £123.49k | £181.89k | £159.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.30k | £800 | £3.58k | £18.85k | £49.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.12m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £497.08k | £368.11k | £701.27k | £683.07k | £838.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £3.35m | £2.66m | £4.31m | £4.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.74m | £1.95m | £3.24m | £3.51m | £3.73m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.73k | £12.25k | £45.46k | £42.46k | £99.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £36.11k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £31.12k | £17.95k | £13.48k | £17.87k | £22.23k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £16.94k | £22.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.25m | £3.08m | £4.04m | £3.81m | £3.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £243.11k | £181.02k | £298.57k | £419.94k | £348.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/01/2012 as amended on 23 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
The objects of the charity are, for the public benefit: To preserve and protect the physical, mental and emotional health in particular but not exclusively of people with facial and functional conditions throughout the world; By providing support to strengthen healthcare systems for the delivery of safe and effective surgery and comprehensive care through initiatives including, but not limited to, education and training of the public, medical personnel and support staff, investment in and advancement of infrastructure for healthcare systems, and campaigning to improve healthcare policy to the extent permitted by law; and To implement research to advance the understanding of conditions including but not limited to facial and functional conditions, the barriers to care, and the best methods of providing care for patients with such conditions.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Operation Smile Uk
Unit A
Genoa House
Juniper Drive
LONDON
SW18 1FY
- Ffôn:
- 02034755126
- E-bost:
- info.uk@operationsmile.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window