Ymddiriedolwyr CHESTNUT PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1090719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lisa Bowers-Hyett Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Monica Haig Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Felicity Murray Ymddiriedolwr 16 September 2024
Dim ar gofnod
Layla Cornell Ymddiriedolwr 16 August 2024
Dim ar gofnod
Emily Steele Ymddiriedolwr 17 September 2020
Dim ar gofnod