ymddiriedolwyr CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Rhif yr elusen: 1089685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charles Stuart Murray | Cadeirydd | 24 June 2020 |
|
|||||
Matthew OConnell | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Lucy Annabel Turvill | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES HARRIS BURTON | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Graham William Donaldson | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||
Reema Stephenson | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES TYLER | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Professor Patricia Broadfoot CBE FAcSS | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.