Hanes ariannol THE RETREAT YORK
Rhif yr elusen: 1089826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.47m | £2.77m | £2.90m | £3.07m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.87m | £4.91m | £4.22m | £5.87m | £6.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £500.00k | N/A | £1.48m | £1.78m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £61.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.28k | £74.04k | £78.05k | £39.84k | £112.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.43m | £1.32m | £795.01k | £424.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.32m | £787.69k | £1.06m | £2.01m | £2.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £846.04k | £289.30k | £199.88k | £170.65k | £113.35k | |
|
Incwm - Arall | £244.84k | £191.00k | £244.92k | £60.00k | £178.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.84m | £2.14m | £1.98m | £3.20m | £3.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.22k | £1.17m | £8.55k | £1.48m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.63k | £45.72k | £6.86k | £0 | £2.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.22k | £21.47k | £8.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.59m | £2.23m | £1.20m | £2.15m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.