Hanes ariannol THE BRITISH RENAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1091024
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £622.41k | £366.44k | £688.48k | £735.64k | £252.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.71k | £422.87k | £631.08k | £666.61k | £670.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17k | N/A | £320 | £1.16k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £573.36k | N/A | £688.09k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.85k | N/A | £0 | £734.32k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36 | N/A | £0 | £157 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.71k | N/A | £0 | £515.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £631.08k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £800 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £151.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.