THE BRITISH RENAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education in the subject areas of renal disease & renal replacement therapy in the U.K. To run symposia for the discussion & dissemination of knowledge of renal care. To create a multi-professional group to monitor, maintain & improve standards of care & comfort to those suffering from renal disease. To provide funding for patient-centred research projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 800733 THE RENAL ASSOCIATION
- 08 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- 06 Gorffennaf 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £622.41k | £366.44k | £688.48k | £735.64k | £252.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.71k | £422.87k | £631.08k | £666.61k | £670.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17k | N/A | £320 | £1.16k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £573.36k | N/A | £688.09k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.85k | N/A | £0 | £734.32k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36 | N/A | £0 | £157 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £458.71k | N/A | £0 | £515.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £631.08k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £800 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £151.17k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Ionawr 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Ionawr 2022 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Awst 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 18 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2017
(Mae'r cyfrifon |
18 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 10TH JULY 2001 as amended on 17 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT AREAS OF RENAL DISEASE AND RENAL REPLACEMENT THERAPY (RENAL CARE) IN THE UNITED KINGDOM 2) THE RELIEF OF THOSE SUFFERING FROM RENAL DISEASE IN THE UNITED KINGDOM
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window