THE WILDLIFE TRUST OF SOUTH AND WEST WALES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wildlife Trust of South and West Wales works to protect all forms of wildlife and its habitats on its nature reserves and in the wider countryside, working at local and national level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,185,556
Roddion a chymynroddion | £613.93k | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £914.63k | |
Buddsoddiadau | £142.27k | |
Arall | £22.85k |
Cyfanswm gwariant:
£2,740,204
Codi arian | £232.45k | |
Weithgareddau elusennol | £1.61m | |
Arall | £893.49k |
£52,179 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,750 o 16 gontract(au) llywodraeth a £495,380 o 25 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.13m | |
Gwariant elusennol | £1.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £445.35k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.13m | |
Gwariant elusennol | £1.61m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £497.53k |
Pobl

58 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hugh Alexander Tusa | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||||||||
Raoul Evelyn Bhambral | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||||||||
Madeline Anna De Marchis | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||||||||
Jessica Samantha Moore | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||
Lucy Anne Griffiths | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||
Jenny Hughes | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||||||||
Michail John Davies | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||||||||
Leonora Hope Thomson | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||||||||
Paul Culyer | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||||||||
Stuart Bain | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|||||||||||
Rosey Grandage | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.71m | £2.38m | £3.07m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44m | £2.00m | £2.20m | £2.82m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £27.69k | £102.50k | £61.20k | £68.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £451.22k | £748.05k | £683.85k | £813.72k | £495.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £605.78k | £581.67k | £702.78k | £504.06k | £613.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £721.31k | £247.06k | £545.67k | £776.43k | £914.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £952.48k | £1.80m | £954.88k | £1.66m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.38k | £57.95k | £55.51k | £71.39k | £142.27k | |
|
Incwm - Arall | £48.72k | £23.39k | £120.79k | £54.49k | £22.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £40.14k | £63.06k | £105.20k | £26.45k | £102.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.51m | £1.36m | £1.88m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £242.31k | £161.49k | £301.96k | £303.55k | £232.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.58k | £8.67k | £7.18k | £9.30k | £19.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £677.24k | £329.42k | £539.88k | £639.06k | £893.49k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.12m | £2.19m | £2.15m | £2.13m | £2.09m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £795.67k | £885.52k | £986.97k | £576.43k | £628.61k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.51m | £2.16m | £2.47m | £3.04m | £3.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £417.87k | £426.05k | £512.28k | £485.46k | £415.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/03/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/12/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/09/2015
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE PROMOTE AND FURTHER THE CONSERVATION MAINTENANCE AND PROTECTION OF: (I) TERRESTRIAL AND MARINE HABITATS AND THEIR WILDLIFE; (II) PLACES OF NATURAL BEAUTY; (III) PLACES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, GEOGRAPHICAL, ARCHAEOLOGICAL OR SCIENTIFIC INTEREST; (IV) FEATURES OF LANDSCAPE WITH GEOLOGICAL, PHYSIOGRAPHICAL, OR AMENITY VALUE IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, IN WAYS THAT FURTHER BIOLOGICAL CONSERVATION. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN: (I) THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT; (II) THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF BIODIVERSITY CONSERVATION. 3. TO PROMOTE RESEARCH IN ALL BRANCHES OF NATURE STUDY AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS PRIMARILY DEFINED AS 'DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS' (BRUNDTLAND COMMISSION)
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE SOUTH AND WEST WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wildlife Trust of South & West
Nature Centre
Tondu
BRIDGEND
CF32 0EH
- Ffôn:
- 01656724100
- E-bost:
- info@welshwildlife.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window