DIVYA SHANTHI MISSION SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve poverty, sickness & distress & to advance the education of children of the Divya Shanthi School & other residential children's Christian homes in Bangalore & South India. To support the charitable work of Divya Shanthi Christian in Bangalore & South India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Leeds
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Rydychen
- India
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE BURD | Cadeirydd | 18 March 2019 |
|
|
||||
MAUREEN ROSALIE DAVIS | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|||||
Judith Margaret Piggott | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|||||
Paul David Luke | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
TESSA HENNESSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ALI LUKE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.81k | £89.49k | £114.39k | £88.51k | £85.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.25k | £105.95k | £114.44k | £100.36k | £70.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 22 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND DISTRESS TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AT THE DYVYA SHANTHI SCHOOL IN BANGALORE AND OTHER RESIDENTIAL CHRISTIAN HOMES IN BANGALORE AND SOUTH INDIA. (B) TO SUPPORT THE CHARITABLE WORD OF DIVYA SHANTHI CHRISTIAN MINISTRY AND OTHER CHRISTIAN ASSOCIATIONS IN BANGLAORE AND SOUTH INDIA.
Maes buddion
CHILDREN AT THE DYVYA SHANTHI SCHOOL IN BANGALORE AND OTHER RESIDENTIAL CHRISTIAN HOMES IN BANGALORE AND SOUTH INDIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 LITTLE ACREAGE
MARSTON
OXFORD
OX3 0PS
- Ffôn:
- 01132865015
- E-bost:
- info@dsms.org.uk
- Gwefan:
-
dsms.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window