Hanes ariannol AGE UK SHROPSHIRE TELFORD & WREKIN
Rhif yr elusen: 1090445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £2.69m | £2.80m | £2.81m | £2.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.67m | £2.62m | £2.78m | £3.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £996.04k | £875.15k | £806.70k | £875.50k | £1.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £613.52k | £190.12k | £160.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £135.34k | £71.82k | £138.41k | £83.38k | £96.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £277.31k | £183.47k | £50.55k | £134.01k | £108.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.21m | £2.42m | £2.55m | £2.56m | £2.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.97k | £20.71k | £13.87k | £14.29k | £20.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £47.08k | £16.38k | £5.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £65.89k | £10.78k | £30.00k | £17.73k | £7.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £2.43m | £2.43m | £2.64m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.19k | £242.51k | £185.92k | £131.59k | £158.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.93k | £13.72k | £11.72k | £11.48k | £11.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £171.34k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.