Hanes ariannol SEVERN VALLEY RAILWAY CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1092723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (86 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.42m | £1.49m | £836.31k | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £835.42k | £2.27m | £846.36k | £1.38m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46m | £1.33m | £1.44m | £828.89k | £1.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £154.22k | £10.79k | £3.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £40.98k | £20.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £20.00k | £168.95k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.98k | £37.21k | £26.39k | £27.42k | £39.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £953.15k | £469.49k | £516.36k | £178.42k | £440.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £695.99k | £2.14m | £690.17k | £1.22m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.43k | £126.61k | £156.19k | £156.16k | £147.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £6.90k | £6.93k | £1.77k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.59k | £9.89k | £11.23k | £8.08k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.