ymddiriedolwyr Community Foundation for Staffordshire and Shropshire
Rhif yr elusen: 1091628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherrel Fikeis | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Halden | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Reena McCourt | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Antony Jones | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Alan William Durose | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLES JAMES BAGOT JEWITT | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Edward Brough | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Lefroy | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Scott-Moncrieff | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Anne Almond | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRY WALSH | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Simon John Mason Price | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.