Hanes ariannol WORTHING CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1093113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.36k £5.81k £13.64k £17.46k £21.70k
Cyfanswm gwariant £14.09k £8.81k £19.82k £15.29k £15.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.24k N/A N/A N/A £2.52k