THE KENT BRANCH OF THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CPRE Kent, the countryside charity, exists to promote the beauty, tranquillity and diversity of rural England by encouraging the sustainable use of land and other natural resources in town and country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 14 Mai 2002: Cofrestrwyd
- CPRE KENT (Enw gwaith)
- PROTECT KENT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Hon Damian Howard Green | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
MANUELO LUIGI LORENZO | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
BENEDICT ROBERT KIRKWIN MOORHEAD DL | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Graham Horner | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Valerie Iris Loseby | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Christine Evelyn Cary Drury | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Paul Buckley | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||
Nigel Britten | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
MICHAEL MOORE | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.45k | £180.79k | £193.12k | £201.25k | £252.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.54k | £273.85k | £312.05k | £290.09k | £317.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 6TH DECEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21ST NOVEMBER 2003 AND ARTICLES OF ASSOCIATION 18 NOVEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE BRANCH IS ESTABLISHED (THE "OBJECTS") ARE TO PROMOTE AND ENCOURAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE IMPROVEMENT AND PROTECTION OF THE ENGLISH COUNTRYSIDE AND IN PARTICULAR THAT OF KENT AND ITS TOWNS AND VILLAGES AND THE BETTER DEVELOPMENT OF THE RURAL ENVIRONMENT.
Maes buddion
KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEENS HEAD HOUSE
ASHFORD ROAD
CHARING
ASHFORD
KENT
TN27 0AD
- Ffôn:
- 01233714540
- E-bost:
- info@cprekent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window