Hanes ariannol NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 1091768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.89m | £34.50m | £43.05m | £49.27m | £48.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.56m | £34.20m | £37.72m | £47.18m | £51.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.11m | £22.10m | £17.69m | £22.64m | £33.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.70m | £1.63m | £19.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.55k | £34.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.87m | £32.72m | £41.41m | £49.24m | £48.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.80k | £43.57k | £4.57k | £7.95k | £118.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.70m | £1.63m | £19.83k | £74.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £33.56m | £32.50m | £36.09m | £47.16m | £51.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £172.84k | £227.95k | £217.71k | £205.65k | £271.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.70m | £1.63m | £19.83k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.