Hanes ariannol CARING TOGETHER CHARITY
Rhif yr elusen: 1091522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86m | £3.77m | £3.99m | £4.45m | £3.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.70m | £3.82m | £3.98m | £4.35m | £4.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.33m | £2.04m | £638.19k | £1.71m | £1.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £364.73k | £667.18k | £358.20k | £324.90k | £320.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.36k | £104.10k | £76.30k | £71.20k | £96.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.70m | £3.66m | £3.81m | £4.36m | £3.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17k | £2.24k | £1.60k | £1.40k | £400 | |
|
Incwm - Arall | £77.50k | £0 | £105.00k | £15.30k | £10.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £21.00k | £19.60k | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.77m | £3.89m | £4.29m | £4.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.39k | £51.44k | £89.90k | £63.10k | £119.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.12k | £158.83k | £0 | £155.90k | £156.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.