Hanes ariannol ZOE'S PLACE TRUST
Rhif yr elusen: 1092545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.03m | £3.79m | £3.86m | £4.09m | £4.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £3.92m | £2.78m | £3.33m | £4.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £362.16k | £230.80k | £256.03k | £372.29k | £535.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £534.24k | £719.23k | £994.40k | £751.27k | £535.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.95m | £3.09m | £3.27m | £3.24m | £3.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £654.19k | £382.03k | £207.95k | £445.61k | £484.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £394.66k | £256.03k | £373.15k | £397.71k | £535.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.84k | £9.46k | £3.47k | £3.69k | £11.71k | |
|
Incwm - Arall | £19.77k | £57.34k | £6.73k | £4.17k | £6.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £145.80k | £94.62k | £566.08k | £735.34k | £848.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.04m | £3.13m | £2.07m | £2.43m | £3.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.12m | £793.99k | £709.17k | £904.01k | £1.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £302.63k | £534.19k | £318.47k | £0 | £63.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.