THE ROYAL MONMOUTHSHIRE ROYAL ENGINEERS (MILITIA) CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting the wider activities of the Regiment known as The Royal Monmouthshire Royal Engineers (Milita). Assisting with recruiting, retention and welfare of serving and formerly serving volunteers and their families. Ownership of Regimental Silver and chattels, also Regimental War Memorial at Monmouth. Assistance to Regimental Museum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain David Bell | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||
MAJOR JEREMY WILLIAM GRANVILLE SMITH TD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LIEUTENANT COLONEL DAVID WASHINGTON TD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Lieutenant Colonel Andrew Simon Tuggey CBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
COLONEL IAN CHRISTOPHER THOMPSON TD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22k | £8.93k | £2.27k | £2.41k | £4.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £8.49k | £6.25k | £2.60k | £835 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE REGIMENT KNOWN AS THE ROYAL MONMOUTHSHIRE ROYAL ENGINEERS (MILITIA) ("THE REGIMENT") IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1.1. ENCOURAGING AND PROMOTING SUCH SPORTING ACTIVITIES AS SHALL BE CONDUCIVE TO MILITARY EFFICIENCY 1.2. PROMOTING AND MAINTAINING THE ESPRIT DE CORPS OF THE REGIMENT 1.3. UPHOLDING THE TRADITIONS OF THE REGIMENT 1.4. HOLDING RESTORING REPAIRING RECONSTRUCTING AND PRESERVING ITEMS IN THE REGIMENT'S COLLECTION AND SUPPORTING THE CHARITABLE WORK OF THE ROYAL MONMOUTHSHIRE ROYAL ENGINEERS (MILITIA) REGIMENTAL MUSEUM (REGISTERED CHARITY NUMBER 274596) 1.5. EDUCATING MEMBERS OF THE REGIMENT REGARDING ITS HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS 1.6. RELIEVING SICKNESS AMONGST PERSONS SERVING OR HAVING SERVED IN THE REGIMENT IN PARTICULAR BY MAKING DONATIONS TO HOSPITALS HOMES OR INSTITUTIONS HAVING AMONGST THEIR OBJECTS THE SUCCOUR IN SICKNESS OR CONVALESCENCE OF OFFICERS OR MEN WHO ARE SERVING OR HAVE SERVED IN HER MAJESTY'S FORCES 2. EDUCATING THE PUBLIC CONCERNING THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE REGIMENT AND ENCOURAGING RECRUITMENT TO THE REGIMENT 3. RELIEVING NEED AMONGST PERSONS SERVING OR HAVING SERVED IN THE REGIMENT AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OF HARDSHIP AND DISTRESS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
R Mon RE (M) Charitable Trust
Regimental HQ
The Castle
MONMOUTH
Gwent
NP25 3BS
- Ffôn:
- 07803 403138
- E-bost:
- i.c.thompson@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window