Hanes ariannol Bristol City Robins Foundation
Rhif yr elusen: 1093059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £959.97k | £1.18m | £1.27m | £1.70m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £870.00k | £967.15k | £1.03m | £1.57m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.71k | £76.53k | £178.44k | £311.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £98.93k | £197.93k | £166.83k | £97.16k | £139.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.47k | £44.41k | £62.45k | £69.07k | £74.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £792.42k | £937.14k | £1.04m | £1.53m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152 | £199 | £51 | £79 | £241 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £825.28k | £925.09k | £988.65k | £1.50m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.73k | £42.07k | £42.96k | £65.90k | £65.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.38k | £0 | £4.86k | £5.10k | £6.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.