Hanes ariannol AGE UK LONDON
Rhif yr elusen: 1092198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £755.80k | £463.68k | £1.08m | £575.63k | £347.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £947.80k | £869.75k | £529.75k | £828.14k | £544.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.49k | £500 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.44k | N/A | N/A | £465 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £166.07k | N/A | £860.70k | £360.92k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £330.52k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.81k | N/A | £195.86k | £203.80k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.83k | N/A | £433 | £916 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £156.56k | N/A | £24.80k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £857.55k | £355.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £662.26k | N/A | £482.63k | £789.63k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.54k | N/A | £47.12k | £38.51k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £19.67k | £15.50k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £151.66k | £207.96k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.