ymddiriedolwyr AGE UK LONDON
Rhif yr elusen: 1092198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asoke Dutta | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Prashant Sharma | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Ravin Weerawardena | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Chinara Rustamova | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Alice Woudhuysen | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Sparrow | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Dr Anthony Burch | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|||||
Guy Stevenson | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|||||
John Cole | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Imogen Clark | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
KATE JAMES | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.