Hanes ariannol VOLITION - LEEDS
Rhif yr elusen: 1092126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.64k | £691.54k | £1.39m | £1.07m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.43k | £542.39k | £967.17k | £804.12k | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £218.95k | £218.97k | £744.97k | £302.30k | £255.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.76k | £395.00k | £559.30k | £746.52k | £999.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £41.14k | £56.57k | £21.56k | £29.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £619.94k | £1.33m | £1.05m | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £30.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £542.39k | £967.17k | £804.12k | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £3.95k | £3.95k | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £620.57k | £110.43k | £331.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.