ymddiriedolwyr VOLITION - LEEDS
Rhif yr elusen: 1092126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Amanda Kettle | Cadeirydd | 08 January 2015 |
|
|
||||
Rob Wilson | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Mark Sidney Law | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Stephen Michael Hoey | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Karl Julian Mark Proud | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Neil Franklin | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
Afran Hanif | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Parmjit Kaur Bhupal | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Adrian Curtis | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Zoe Bawn | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
James Hill | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Carol Ann Hill | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.