ymddiriedolwyr NORTHERN FELLS RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT GROUP
Rhif yr elusen: 1093814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER GEOFFREY HINE | Cadeirydd | 18 December 2013 |
|
|||||
Karen Atkinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH GRAHAM | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|||||
Philippa Groves | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Elspeth Alexander | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
ANDREW ROSE | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Anne Burgess | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
STEPHEN ROUTH BROCKBANK | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
TIMOTHY HENRY CARTMELL | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|||||
Michael Richardson | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|||||
PETER JOHN HAY PEARSON | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
KEITH ANTHONY BRIDGES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.