SMILE MEDIATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Smile Mediation Ltd (formerly known as Specialist Mediation in Lancashire East (SMILE) Ltd) provides community, family (non legal matters) & workplace mediation, restorative approaches, conflict coaching, group facilitation, training and workshops in communities across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,461 o 10 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mai 2002: Cofrestrwyd
- SPECIALIST MEDIATION IN LANCASHIRE EAST (SMILE) LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Wrigley | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Ian James Clark | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Joanne Swift | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Dobson | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||
Carol Jane Pike | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|||||
Peter Kenyon | Ymddiriedolwr | 22 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.61k | £102.95k | £132.54k | £94.65k | £130.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.35k | £80.18k | £110.21k | £148.70k | £119.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | £23.41k | £40.13k | N/A | £40.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/11/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/11/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/07/2013 as amended on 04 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
“The Company is restricted to the following objects for the benefit of the public in the United Kingdom: (a) To facilitate the administration of the law by the promotion of arbitration, mediation and conciliation services to settle civil disputes. (b) To promote the preservation of public order through the provision of services for mediation and conciliation between people, organisations and groups who are involved in disputes or interpersonal conflicts. (c) To promote the preservation of public order through the provision of services for mediation and conciliation between victims of crime and offenders and for the preservation and protection of the well-being of such victims and the rehabilitation of such offenders. (d) To promote the protection of people and property from, and the prevention of, criminal acts in partnership with the police. (e) To advance the education of the public in the causes and effects of disputes and the skills of mediation, conflict prevention, management and resolution through the development of community initiatives and training and by such other means as the board of trustees may from time to time decide. (f) To develop the capacity and skills of people who are members of socially disadvantaged communities through the provision of community initiatives relating to mediation, conflict prevention, management and resolution such that they are better able to identify, and help meet, their needs and to participate more fully in society.”
Maes buddion
BURNLEY, PENDLE, ROSSENDALE, HYNDBURN, RIBBLE VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Smile Mediation Ltd
Room 21
62 - 64 Yorkshire Street
BURNLEY
Lancashire
BB11 3BT
- Ffôn:
- 01282436989
- E-bost:
- info@smile-ltd.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window