G F B HAMILTON SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 1095363
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity does not undertake activites to raise funds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2020
Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 04 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142553 THE QUEEN'S COLLEGE, OXFORD
- 13 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- 04 Mai 2021: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
- Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.03k | £19.61k | £146 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.57k | £11.30k | £7.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 28 Ebrill 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 28 Ebrill 2021 | 448 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 28 Ebrill 2021 | 813 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 05 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF SETTLEMENT DATED 24 MARCH 1971
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE ENGLAND
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window