KIDDERMINSTER HARRIERS FC FOOTBALL IN THE COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to further and assist in the education of children both on a social and physical basis through the use of the game of football, including its history and rules. Other sports activities may also be used as educational tools in furtherance of the objectives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Jordan | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||
David Phillip Knowlton | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Marcus Hart | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|||||
JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAY BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ANDREW SEDDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.74k | £67.09k | £147.88k | £184.22k | £190.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.82k | £68.35k | £97.29k | £145.75k | £175.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER AND ASSIST IN THE EDUCATION (ON A SOCIAL AND PHYSICAL BASIS) OF CHILDREN ATTENDING SCHOOLS WITHIN THE WORCESTERSHIRE AND SURROUNDING AREAS THROUGH THE USE OF THE GAME OF FOOTBALL (INCLUDING ITS HISTORY AND RULES) AND OTHER ANCILLARY SPORTING ACTIVITIES AS EDUCATIONAL TOOLS AND IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT TO PROVIDE IN WORCESTERSHIRE AND ITS SURROUNDING AREA FACILITIES AT KIDDERMINSTER HARRIERS' FOOTBALL GROUND FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES FOR THE BENEFIT OF SUCH CHILDREN.
Maes buddion
WORCESTERSHIRE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kidderminster Harriers Football
Club
Aggborough Stadium
Hoo Road
KIDDERMINSTER
DY10 1NB
- Ffôn:
- 01562863821
- E-bost:
- harrierscommunity@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window