THE W.H. KNOX ASSOCIATED CHARITABLE TRUSTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of housing accommodation for persons who are in need, hardship or distress who profess a faith in accordance with the Statement of Faith and with a preference for those who are members of South Park Chapel The furtherance of the religious and other charitable work of South Park Chapel The maintenance of Christian missionaries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Redbridge
Llywodraethu
- 22 Mai 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelia Antje Klazina Ferraby | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||||
Susie Margo Brant | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||||
Gregory Demosthenous | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|||||||
KATHERINE HEATHER JOY ERULIN | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|||||||
Jason Freeman | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.51k | £143.21k | £145.16k | £157.06k | £152.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £202.05k | £129.73k | £139.57k | £135.29k | £136.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 05 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 05 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 22ND JANUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE : (A) THE FURTHERANCE OF THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHAPEL; (B) THE PROVISION OF PLACES OF WORSHIP OR MEETING HALLS GOVERNED BY THE PRINCIPLES OF THE CHAPEL OR THE PRACTICE OF THE OPEN BRETHREN; (C ) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS WHO PROFESS A FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH AND WITH A PREFERENCE FOR THOSE WHO ARE MEMBERS (THE BENEFICIARIES); (D) THE RELIEF OF PERSONS WHO PROFESS A FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH AND WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, WITH A PREFERENCE FOR THOSE WHO ARE MEMBERS. THE TRUSTEES MAY RELIEVE SUCH PERSONS IN NEED BY: (1) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; (11) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; (111) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED; (E) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE; AND (F) MAINTENANCE OF CHRISTIAN MISSIONARIES ENGAGED WHOLLY OR PARTIALLY IN THE FOREIGN FIELD, OR OF RETIRED MISSIONARIES WHO ARE IN ILL HEALTH OR IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 SOUTH PARK TERRACE
ILFORD
IG1 1YA
- Ffôn:
- 02089119638
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window