Ymddiriedolwyr SOUTH BUCKS JEWISH COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1098078

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Raphael Geneen | Cadeirydd | 23 February 2025 |
|
|
||||
Ruth Mason | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Ekaterina Mehta | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Adrian Ralph Samuels | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Barbara Moira Gainsley | Ymddiriedolwr | 12 February 2023 |
|
|
||||
Lara-Jane Dennis | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Nickson | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
PAUL NATHAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
Amanda McFeeters | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER DAVID SILVERSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.