Hanes ariannol CURE LEUKAEMIA

Rhif yr elusen: 1100154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.23m £329.01k £2.28m £2.68m £2.88m
Cyfanswm gwariant £2.62m £508.95k £2.30m £2.35m £3.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £289.24k N/A £105.74k £267.93k £73.57k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.82m N/A £1.87m £2.17m £2.63m
Incwm - Weithgareddau elusennol £110.00k N/A £279.50k £230.50k £160.00k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.01k N/A £9.57k £8.81k £18.10k
Incwm - Arall £0 N/A £14.26k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £1.00k N/A £0 £182.33k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.44m N/A £813.68k £677.85k £1.02m
Gwariant - Ar godi arian £1.18m N/A £1.48m £1.67m £2.00m
Gwariant - Llywodraethu £15.06k N/A £160.72k £38.14k £55.85k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.09m N/A £652.96k £478.83k £786.78k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £6.21k £5.60k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0