Ymddiriedolwyr CURE LEUKAEMIA
Rhif yr elusen: 1100154

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Priyanka Mehta | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Margaret Hope | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Alston Owens | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Philip Mark Whitehead | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Joanne Claire Murphy | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Laura Manning Shoaf CBE | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Geoffrey William Cousins | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
DR Guy Edward Dickens Pratt | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Richard John Turnbull | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR CHARLES FRANK CRADDOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.