ymddiriedolwyr THE CITY OF WOLVERHAMPTON REGENERATING BUILDINGS PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1093354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Joan Andrew | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|||||||
Fiona Keith-Lucas | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|||||||
Sara Reader | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||||
Lewis Thomas Hobbs | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||||
Hayley Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||
Paul Andrews | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||||
Rebecca Louise Catherine Greenhill | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
Ian Donald Tompkins | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||||
Robin Sellers | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|||||||
IAN WILSON | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||||
Philip Adams | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
JAYNE PILKINGTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
JAMES STEPHEN MASON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Susan Whitehouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
NICK HOGBEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
PETER ARNOLD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
EDWARD GRAHAM BARRON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NICOLAS CROMBIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANDY FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.