Ymddiriedolwyr THE INQUIRER PUBLISHING COMPANY (2004)
Rhif yr elusen: 1101039

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (176 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne O'Sullivan | Cadeirydd | 13 November 2024 |
|
|
||||||
Victor Anderson | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||||
Kieren Luke Mardle-Moss | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||
Rev Feargus MacCabe O'Connor | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|||||||
Rev Donna Stephanie Bisby | Ymddiriedolwr | 30 August 2018 |
|
|
||||||
ANGELA MAHER | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.