ymddiriedolwyr KERNOW EDUCATION ARTS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1095166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Kenneth Abrahams | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Graeme Plunkett | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||||||||||||
Casey Cleone Bottono | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||||||||||
David Barton | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||||||||
Robert Lane | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||||||||||||
Catherine Jane Gibbard | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||||||||||||
LINDSEY VICTORIA HALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
Percival Ross WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.