THE CORNWALL GARDEN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The original aim was for garden owners in the county to display and compete with each others gardens and plants. Since then its activities have diversified to include a programme of free lectures, the publication of a journal and arranging a wide range of garden visits, outings, walks and talks and other activities and there is a grant programme for horticultural students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENELOPE ANNE POLGLASE | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Jonathon Rawson Croggon | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Richard Stone | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Michael Anthony Nelhams | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Charles Williams | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Martin Petherick | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Charles Lloyd Fox | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Timothy John Smith | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
Sir Robert Owen | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Jeffery Richard Rowe | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Christianne Gabrielle Francis Lim | Ymddiriedolwr | 11 October 2006 |
|
|
||||
Judith Vosper Hancock | Ymddiriedolwr | 02 November 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.73k | £17.39k | £128.76k | £116.73k | £119.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.31k | £25.07k | £118.08k | £133.43k | £133.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 AUGUST 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 31 OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 MAR 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS FOR THE PUBLIC BENEFIT ARE (1) THE ENCOURAGEMENT AND IMPROVEMENT OF THE SCIENCE, ART AND PRACTICE OF HORTICULTURE IN ALL ITS BRANCHES (2) THE PROMOTION OF KNOWLEDGE AND EDUCATION IN GOOD GARDENING PRINCIPLES AND IN THE NATIONAL HERITAGE OF GARDENS IN CORNWALL (3) TO PROMOTE, CONSERVE, PROTECT AND STUDY THE NATURAL ENVIRONMENT, HISTORIC GARDENS AND DESIGNED LANDSCAPES IN CORNWALL.
Maes buddion
CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEENS ACRE
BOYTON
LAUNCESTON
PL15 9RJ
- Ffôn:
- 01566 776255
- E-bost:
- tim.smith@queensacre.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window